Anders Steenstrup
Karrieren startede hos: | RIO SKO. ESBJERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 91.147' DKK POLY TECH A/S (Nu: POLYTECH A/S) (2018) |
Største underskud: | -10.956' DKK BELMAFLEX A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 545.309' DKK ApS SPKR NR. 1910 (Nu: HOLDINGSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1987. ESBJERG ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 264.175' DKK Ktd Ejendomsselskab ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 222 årsværk hos POLY TECH A/S (Nu: POLYTECH A/S) (2017) |
Seed: 1177368707
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i RIO SKO. ESBJERG A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Steenstrup i 35 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 1993.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 1.362' DKK.
Repræsentant (1)
-
Beboerrådet Lions Park Søllerød
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.07.2022
Tidslinje (220)
-
Beboerrådet Lions Park Søllerød
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.07.2022
Registreringsdato: 26.07.2022 -
ADVOKAT ANDERS STEENSTRUP (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2017
Registreringsdato: 31.10.2017 -
BELMAN PRODUCTION A/S (Nu: BELMAN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2016
Registreringsdato: 29.01.2016
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 62 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2022 - 26.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.01.1983 - 31.10.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2000 - 29.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.1994 - 29.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Steenstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i BELMAN PRODUCTION A/S (Nu: BELMAN A/S) der præsenterede et overskud på 11.194' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i BELMAFLEX A/S der præsenterede et underskud på 10.956' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 99 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 1 måned fra 1976 til 2014 hos SBT ANLÆG A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 35.049' DKK (BELMAN PRODUCTION A/S (Nu: BELMAN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.362' DKK (RIO SKO. ESBJERG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 73.885' DKK (VESTJYSK HYDRAULIK HOLDING A/S (Nu: Group VH Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 165' DKK (PRINT24 ApS (Nu: UNITEDPRINT.COM DANMARK ApS)).