Erik Møller Nielsen
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.991' DKK BENTAX HOLDING A/S (2019) |
Største underskud: | -7.393' DKK CELCO MURER- OG FLISEFIRMA A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 25.729' DKK BENTAX HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 43.766' DKK BENTAX A/S (2023) |
Flest årsværk: | 61 årsværk hos BENTAX A/S (2023) |
Seed: 1718861059
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for nu flere år siden ved HANDELSSELSKABET AF 15/3 1995 A/S (tidligere CEMENTSTØBERIERNES REDSKABSFORSYNING BRDR. TIPSMARK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Møller Nielsen i 17 år 11 måneder, før fratrædelsen den 12. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Udlejning v/Erik Møller Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (110)
-
BENTAX HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
BENTAX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
BENTAX HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2019 - 31.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2019 - 01.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Møller Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved BENTAX HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 8.991' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 48 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 11 måneder fra 2024 til 1989 hos EJD. AKTS. TORK. H. HANSEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.019' DKK (BENTAX HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (BENT HANSEN MØBLER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.729' DKK (BENTAX HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 332' DKK (SUSSI & LEOS KVARTET ApS (Nu: Sussi og drengene ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Uffe Niebuhr.