Johnny Schroll
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Parkos Marketing Johnny Schroll (Ejer) |
Største overskud: | 16.626' DKK JOSCH HOLDING ApS (2023-24) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 36.214' DKK JOSCH HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 16.389' DKK DANSK KLIMATEKNIK A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos DANSK KLIMATEKNIK A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af JOSCH HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Seed: 1551946959
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1993 ved Parkos Marketing Johnny Schroll som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Johnny Schroll der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Johnny i 18 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOSCH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JOSCH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK KLIMATEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
DANSK KLIMATEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
DANSK KLIMATEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
DANSK KLIMATEKNIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2014
Registreringsdato: 05.12.2014
Blå bog (fortsat)
Johnny har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
17.03.2005 - Stadig aktiv
Ejer
27.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2014 - 20.06.2023
Bestyrelsesmedlem
05.12.2014 - 19.06.2023
Bestyrelsesmedlem
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.05.1993 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johnny Schroll er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOSCH HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 36.214' DKK. Igennem sit holdingselskab JOSCH HOLDING ApS har Johnny dermed også ejerandele i og .
Se også koncerndiagram for Johnny Schroll, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor JOSCH HOLDING ApS fremviste et overskud på 16.626' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 16.626' DKK (JOSCH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 36.214' DKK (JOSCH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.571' DKK (DANSK KLIMATEKNIK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Keld Juul Nielsen.