Ulf Munkedal
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNKEDAL ERHVERV/ULF MUNKEDAL (Ejer) |
Største overskud: | 23.290' DKK OM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: UM HOLDING ApS) (2014) |
Største underskud: | -46.209' DKK Medican A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 41.042' DKK Teton.ai Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 63.065' DKK DUBEX A/S (2017) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos SPANGENBERG & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (Nu: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af UM HOLDING ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 116935524
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 ved MUNKEDAL ERHVERV/ULF MUNKEDAL i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ulf Munkedal der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ulf i 11 år 4 måneder, før stoppet den 1. marts 2000.
Virksomheden opererede indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Hococo Invest ApS
Via UM HOLDING ApS -
hococo ApS
Via Hococo Invest ApS -
Influencing Invest ApS
Via UM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
UM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2001
Bestyrelsesposter (4)
-
DUBEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2024 -
Muninn ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.12.2019 -
Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2021 -
Influencing Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (66)
-
Codesealer A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Unik Invest 2020 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
DUBEX A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024
Blå bog (fortsat)
Ulf har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via UM HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.07.2001 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ulf Munkedal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Improsec A/S (Nu: itm8 | Improsec A/S) der præsenterede et overskud på 13.559' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved Medican A/S der præsenterede et underskud på 46.209' DKK.
Ulf har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 4 måneder fra 2001 til 2014 hos NCC GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.391' DKK (SPANGENBERG & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (Nu: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.770' DKK (wehowsky.com ApS (Nu: Muninn ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.042' DKK (Teton.ai Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.027' DKK (Influencing Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulf' netværk er Jens Birch Nielsen.