Jens Erik Karlskov Jensen
Karrieren startede hos: | CONSENTA HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.275' DKK Berry Superfos Randers a/s (2020-21) |
Største underskud: | -158.000' DKK CARLI GRY PRODUCTION,DENMARK A/S (Nu: IC GROUP A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.294.000' DKK CARLI GRY PRODUCTION,DENMARK A/S (Nu: IC GROUP A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 1.038.461' DKK BRAGE INVEST A/S (Nu: Opendo A/S) (2023) |
Seed: 1116069122
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved CONSENTA HOLDING A/S (tidligere HT DEFTA A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Erik Karlskov Jensen i 88 år 8 måneder, før stoppet den 11. november 1988.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KASKO HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EGN Group Holding A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via KASKO HOLDING A/S -
Kasko Invest ApS
Via KASKO HOLDING A/S -
CSF-DYNAMICS A/S
Via Kasko Invest ApS
Direktørposter (4)
-
KASKO HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.1999 -
Zigbau ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2023 -
CKJ Holding 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2023 -
Kasko Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
KASKO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (274)
-
NETVÆRK DANMARK HOLDING A/S (Nu: EGN Group Holding A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
CKJ Holding 2023 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Zigbau ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 124 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
30.08.1999 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2007 - 18.07.2024
Reel ejer
19.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.06.2014 - 29.12.2019
Reel ejer
30.12.2019 - 01.11.2023
Reel ejer
02.11.2023 - 28.02.2024
Reel ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,1% -
Stifter og Ejer
02.11.2023 - 02.11.2023
Direktør
02.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Erik Karlskov Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KASKO HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 118.186' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kasko Invest ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Erik Karlskov Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Erik Karlskov Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NETVÆRK DANMARK HOLDING A/S (Nu: EGN Group Holding A/S) der præsenterede et overskud på 209.938' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved CSF-DYNAMICS A/S der præsenterede et underskud på 2.072' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 112 forskellige selskaber (heraf 29 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 88 år 8 måneder fra 1900 til 1988 hos CONSENTA HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 148.367' DKK (Berry Superfos Randers a/s).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.356' DKK (REASSURANCE- ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 3.1.1986 A/S (Nu: ALERIS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 908.036' DKK (Berry Superfos Randers a/s).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (HB Events og Kommunikation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Janne Jensen.