Lone Refshammer
Karrieren startede hos: | AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.457' DKK A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS) (2016) |
Største underskud: | -3.227' DKK I. KJELDERSGAARD A/S (Nu: DANNEMAND & VEJSAGER A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 44.447' DKK A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS) (2016) |
Største gæld: | 27.346' DKK A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS) (2014) |
Seed: 1544944589
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS (tidligere A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lone Refshammer i 86 år 7 måneder, før fratrædelsen den 27. april 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med elektronisk udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 5.891' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADVOKAT LONE REFSHAMMER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
ECONET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
ADVOKATKONTORERNE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2021
Registreringsdato: 30.04.2021 -
ADVOKATKONTORERNE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2017
Registreringsdato: 01.03.2017
Blå bog (fortsat)
Lone har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 113 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.09.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.01.1992 - 07.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.2017 - 30.04.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1989 - 26.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2000 - 25.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Lone Refshammer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved ApS SMBK NR. 1674 (Nu: COLORGRUPPEN ApS) der præsenterede et overskud på 940' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved ECONET A/S der præsenterede et underskud på 358' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 86 år 7 måneder fra 1911 til 1998 hos AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.891' DKK (A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.692' DKK (A/S DANSK HUSTELEFON SELSKAB (Nu: AUTRONICA FIRE AND SECURITY ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 187' DKK (DANSK BLADDISTRIBUTION ANPARTSSELSKAB (Nu: SUPPORT MEDIA ApS)).