Jesper Villumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1977 (47 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Villumsign v/Jesper Villumsen (Ejer) |
Største overskud: | 9.416' DKK DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S) (2017) |
Største underskud: | -18.415' DKK DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 8.221' DKK DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S) (2017) |
Største gæld: | 10.423' DKK DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Villumsign v/Jesper Villumsen (47 år) |
Seed: 121635811
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i Villumsign v/Jesper Villumsen (tidligere Villumsign Motor Sport Promotion Denmark v/Jesper Vilumsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Villumsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 47 år, før fratrædelsen d. 13. marts 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VILLUMSIGN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VILLUMSIGN ApS
Via VILLUMSIGN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
VILLUMSIGN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
VILLUMSIGN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Villumsign Motor Sport Promotion Denmark v/Jesper Vilumsen (Nu: Villumsign v/Jesper Villumsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
VILLUMSIGN ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
VILLUMSIGN ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1977 - 13.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2008 - 01.01.2021
Reel ejer
01.04.2017 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 31.12.2020
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør
01.07.1989 - 15.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Villumsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn VILLUMSIGN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 918' DKK. Igennem holdingselskabet VILLUMSIGN HOLDING ApS har Jesper derfor også ejerandele i VILLUMSIGN ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Villumsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor VILLUMSIGN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 465' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor VILLUMSIGN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 96' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 613' DKK (VILLUMSIGN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.415' DKK (DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.589' DKK (DRAS NR. 1119 A/S (Nu: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 863' DKK (VILLUMSIGN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Dennis Thøgersen.