Lone Willumsgård Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LONE WILLUMSGAARD PETERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 274.552' DKK HØRKRAM FOODSERVICE A/S (2023) |
Største underskud: | -3.453' DKK Convi Food ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.461.596' DKK HØRKRAM HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 732.851' DKK HØKA EJENDOM A/S (2016) |
Flest årsværk: | 1.087 årsværk hos HØRKRAM FOODSERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LONE WILLUMSGAARD PETERSEN (35 år 2 måneder) |
Seed: 400082700
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1989 ved LONE WILLUMSGAARD PETERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lone Willumsgård Petersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Lone nu besiddet i 35 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LONE WILLUMSGAARD PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
HØRKRAM FOODSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2018 -
HØRKRAM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2018 -
HØKA EJENDOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2018
Ejendomme (3)
Tidslinje (10)
-
Convi Food ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
HØKA EJENDOM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018 -
HØRKRAM HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018
Blå bog (fortsat)
Lone har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.07.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lone Willumsgård Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HØRKRAM FOODSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 274.552' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved Convi Food ApS der præsenterede et underskud på 3.453' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2018 til i dag hos HØRKRAM FOODSERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 274.552' DKK (HØRKRAM FOODSERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.461.596' DKK (HØRKRAM HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 437.230' DKK (HØKA EJENDOM A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Jan Lütje.