Klaus Glendorf
Karrieren startede hos: | AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 418.503' DKK ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S) (2015) |
Største underskud: | -39.854' DKK COPENHAGEN AIRPORT CHARTER HANDLING A/S (Nu: AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 444.635' DKK ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S) (2015) |
Største gæld: | 178.832' DKK COPENHAGEN AIRPORT CHARTER HANDLING A/S (Nu: AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 463 årsværk hos COPENHAGEN AIRPORT CHARTER HANDLING A/S (Nu: AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S) (2015) |
Seed: 1988581250
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos AVIATOR AIRPORT SERVICES DENMARK A/S (tidligere COPENHAGEN AIRPORT CHARTER HANDLING A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Klaus Glendorf i 40 år 9 måneder, før stoppet d. 31. maj 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor serviceydelser i forbindelse med luftfart. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 som viste et overskud på 27.057' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. december 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
PMG Stilladser A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.02.2021
Tidslinje (43)
-
PMG Stilladser A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
KLAUS GLENDORF (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
BRAHMIN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.06.1999 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
23.11.2011 - 29.05.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2016 - 16.11.2016
Bestyrelsesmedlem
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2011 - 05.01.2016
Direktør
23.11.2011 - 06.01.2016
Bestyrelsesmedlem
06.01.2016 - 14.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.11.2014 - 09.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BRAHMIN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.868' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BRAHMIN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 8.251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 111.856' DKK (ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 141' DKK (PMG Stilladser A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.981' DKK (ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.172' DKK (BRAHMIN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jette Glendorf.