Hans Houlind
Karrieren startede hos: | JAMO DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 699.254' DKK THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S) (2023) |
Største underskud: | -156.878' DKK THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 875.312' DKK THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S) (2023) |
Største gæld: | 871.371' DKK THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 653 årsværk hos VIKTECH P/S (2018) |
Seed: 1871425376
Det startede for alvor for flere år siden ved JAMO DENMARK ApS (tidligere A/S TONE ELECTRONIC) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Houlind i 19 år 6 måneder, før stoppet den 8. november 1991.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med radio og tv mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HOULIND HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Houlind Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Houlind Holding II ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
KEBE HOLDING A/S
Via HOULIND HOLDING ApS -
KEBE A/S
Via KEBE HOLDING A/S -
LEXPO ApS
Via KEBE HOLDING A/S -
KNASTEN ApS
Via LEXPO ApS -
Knasten 2,0 ApS
Via LEXPO ApSNyt selskab -
ABRACE ApS
Via KEBE HOLDING A/S -
HAMMEL FURNITURE A/S
Via HOULIND HOLDING ApS -
LEAN-ON A/S
Via HOULIND HOLDING ApS -
Hammel Ejendomme A/S
Via HOULIND HOLDING ApS -
Skærbæk Erhvervspark A/S
Via Hammel Ejendomme A/S -
BLUE LINE A/S
Via Houlind Holding II ApS -
Blue Line Nordic A/S
Via BLUE LINE A/S -
Rho 8 A/S
Via Houlind Holding II ApS
Direktørposter (4)
-
HOULIND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1997 -
Houlind Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2016 -
Hammel Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021 -
Skærbæk Erhvervspark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
RIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.10.2006 -
CARE-CALL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2011 -
KEBE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.11.2007 -
HAMMEL FURNITURE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2018 -
Rho 8 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2017 -
ABRACE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.09.2018 -
Hammel Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2021 -
Blue Line Nordic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2024
Tidslinje (268)
-
Blue Line Nordic A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Blue Line Nordic A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Hammel Ejendomme A/S -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via KEBE HOLDING A/S -
Stifter, Ejer og Direktør
24.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Hans Houlind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOULIND HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 37.722' DKK. Igennem holdingselskabet HOULIND HOLDING ApS har Hans derfor også ejerandele i KEBE HOLDING A/S (33.34-49.99%), HAMMEL FURNITURE A/S (20-24.99%), LEAN-ON A/S (25-33.33%) og Hammel Ejendomme A/S (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hans Houlind, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Hans Houlind har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved DATAGRAF HOLDING 2012 A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 2014) der præsenterede et overskud på 50.674' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HAMMEL FURNITURE A/S der præsenterede et underskud på 17.896' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 108 forskellige selskaber (heraf 52 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 2 måneder fra 1982 til 2007 hos HH INSTRUMENTS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 699.254' DKK (THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.896' DKK (HAMMEL FURNITURE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 875.312' DKK (THE TC GROUP A/S (Nu: Music Tribe Innovation DK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -273' DKK (ABRACE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jes Ravn.