Martin Ole Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGEFIRMAET ANDERSEN & NIELSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 81.070' DKK CLOUD CITY AALBORG A/S (Nu: SPRITTEN A/S) (2023) |
Største underskud: | -20.396' DKK MARTIN NIELSEN HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 112.272' DKK MARTIN NIELSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 74.934' DKK CLOUD CITY AALBORG A/S (Nu: SPRITTEN A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos UTZON CENTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MC LYNGBY ApS (27 år 2 måneder) |
Seed: 1760255270
Det begyndte den dag i 1987 i BYGGEFIRMAET ANDERSEN & NIELSEN ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Martin Ole Nielsen i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 4. april 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. april 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
MON 2 ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
LBD HOLDING ApS
Via MON 2 ApS -
BANGSBOHAVEN ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
Martinspired ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
Ace Sports Media ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
CR Media ApS
Via Ace Sports Media ApS -
Art2Collect ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet MVCA ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
SPRITTEN A/S
Via Ejendomsselskabet MVCA ApS -
HOTEL YOUU ApS
Via SPRITTEN A/S -
DESTILLERI ApS
Via SPRITTEN A/S -
MALT ApS
Via SPRITTEN A/S -
Harbour Gate ApS
Via SPRITTEN A/S -
CHOKOLAT ApS
Via SPRITTEN A/S -
MVCA Invest ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS -
S GROUP ApS
Via MARTIN NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (14)
-
MON 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
S GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2006 -
MARTIN NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.1998 -
BANGSBOHAVEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2006 -
Martinspired ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2014 -
HOTEL YOUU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2015 -
DESTILLERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2015 -
MALT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2015 -
Harbour Gate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2015 -
CHOKOLAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2015 -
Ace Sports Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020 -
Ejendomsselskabet MVCA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2021 -
MVCA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2021 -
CR Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SPRITTEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2014
Ejendomme (4)
Tidslinje (125)
-
Art2Collect ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
VESTERLUND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
VESTERLUND A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2023
Registreringsdato: 03.12.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
18.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,2% -
Reel ejer og Direktør
04.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Ole Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN NIELSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 112.272' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Ejendomsselskabet MVCA ApS (40,2%), MVCA Invest ApS (0,34%) & LBD HOLDING ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Martin Ole Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CLOUD CITY AALBORG A/S (Nu: SPRITTEN A/S) landede et overskud på 81.070' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MARTIN NIELSEN HOLDING ApS landede et underskud på 20.396' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81.070' DKK (CLOUD CITY AALBORG A/S (Nu: SPRITTEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.581' DKK (UTZON CENTER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 112.272' DKK (MARTIN NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.827' DKK (Harbour Gate ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jan Gaardboe Jensen.