Thomas Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stald Langdyssen v/ Thomas Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.511' DKK C.R. STEGLICH & CO. A/S (2015-16) |
Største underskud: | -405' DKK MICHAEL OLSEN + CO A/S (Nu: Manufact Cook Affiancing Health A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 6.432' DKK C.R. STEGLICH & CO. A/S (2021-22) |
Største gæld: | 9.527' DKK C.R. STEGLICH & CO. A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos C.R. STEGLICH & CO. A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stald Langdyssen v/ Thomas Larsen (19 år 7 måneder) |
Seed: 867052954
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1997 ved Stald Langdyssen v/ Thomas Larsen (tidligere MALTHE'S CAD/CAM V/THOMAS LARSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Thomas i 19 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen blandet drift. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fam. Larsens Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
C.R. STEGLICH & CO. A/S
Via Fam. Larsens Holding ApS -
DARESCO A/S
Via C.R. STEGLICH & CO. A/S
Direktørposter (3)
-
Fam. Larsens Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2021 -
C.R. STEGLICH & CO. A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2024 -
DARESCO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
C.R. STEGLICH & CO. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2022 -
DARESCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
DARESCO A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
C.R. STEGLICH & CO. A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
DARESCO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2022
Registreringsdato: 07.10.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.12.2021 - 30.06.2024
Bestyrelsesmedlem
07.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.11.1997 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
12.03.2001 - 03.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fam. Larsens Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 225' DKK. Gennem sit holdingselskab Fam. Larsens Holding ApS har Thomas dermed også andele i C.R. STEGLICH & CO. A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Thomas Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Fam. Larsens Holding ApS landede et overskud på 233' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Fam. Larsens Holding ApS landede et underskud på 48' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Per Jørgen Nielsen.