Jesper Stevnsbo Skøtt
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | STEVNSBO I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.245' DKK MM BIOENERGI ApS (2022-23) |
Største underskud: | -962' DKK DLS-ApS (2015) |
Største egenkapital: | 4.382' DKK MM Biobrændsel A/S (2015-16) |
Største gæld: | 22.418' DKK MM BIOENERGI ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos MM BIOENERGI ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIMAS HOLDING ApS (7 år 3 måneder) |
Seed: 1554608605
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 hos STEVNSBO I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Stevnsbo Skøtt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MIMAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Jesper Skøtt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Brofrihed ApS
Via MIMAS HOLDING ApS -
MM BIOENERGI ApS
Via Brofrihed ApS -
MM Biobrændsel A/S
Via Brofrihed ApS -
Halmselskabet af 2023 ApS
Via Brofrihed ApS -
DLS EJENDOMME ApS
Via MIMAS HOLDING ApS -
DLS Entreprise ApS
Via DLS EJENDOMME ApS -
DLS-ApS
Via DLS Entreprise ApS -
Ejendomsselskabet M3 ApS.
Via MIMAS HOLDING ApS
Direktørposter (7)
-
MIMAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
MM BIOENERGI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
MM Biobrændsel A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2023 -
DLS-ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
DLS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
Ejendomsselskabet M3 ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2021 -
Halmselskabet af 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
MM Biobrændsel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2023 -
Halmselskabet af 2023 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
Brofrihed ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
Halmselskabet af 2023 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Halmselskabet af 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
15.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MM BIOENERGI ApS landede et overskud på 1.245' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DLS EJENDOMME ApS landede et underskud på 586' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 339' DKK (DLS EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.523' DKK (DLS EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -494' DKK (DLS-ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Kent Bøllingtoft Madsen.