Jan Dinesen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER JAN DINESEN (Ejer) |
Største overskud: | 47.764' DKK RAB II A/S (2015) |
Største underskud: | -3.339' DKK DENCRYPT ApS (Nu: DENCRYPT A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 143.959' DKK RAB II A/S (2020) |
Største gæld: | 130.974' DKK RAB II A/S (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos DENCRYPT ApS (Nu: DENCRYPT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJER JAN DINESEN (23 år 8 måneder) |
Seed: 625168802
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1982 hos UDLEJER JAN DINESEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jan Dinesen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jan i 23 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EBBESTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
EBBESTRUP ApS
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
RAB A/S
Via EBBESTRUP ApS -
RAB III A/S
Via EBBESTRUP ApS -
BoligInvest København - Rødovre IV A/S
Via EBBESTRUP ApS -
Ejendoms- og byggeselskabet Højnæsvej 67 ApS
Via BoligInvest København - Rødovre IV A/S -
Bjørnsholm Landbrug ApS
Via EBBESTRUP ApS -
JOJA ApS
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
SCP INVEST I A/S
Via JOJA ApS -
JANIVA ApS
Via JOJA ApS -
RAB II A/S
Via JOJA ApS -
DINOS A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
DENCRYPT A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
Møllerens Hus A/S
Via EBBESTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
JOJA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2006 -
Bjørnsholm Landbrug ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020 -
EBBESTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2003 -
EBBESTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2003 -
JANIVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2006
Bestyrelsesposter (9)
-
DINOS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2005 -
Bjørnsholm Landbrug ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2020 -
Møllerens Hus A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2020 -
RAB III A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2008 -
DENCRYPT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.12.2013 -
EBBESTRUP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2020 -
RAB A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.03.2006 -
SCP INVEST I A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2013 -
JANIVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Ebbestrup Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
EBBESTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
Bjørnsholm Landbrug ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via EBBESTRUP HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JOJA ApS -
Direktør
20.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
18.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via EBBESTRUP HOLDING ApS
Jan Dinesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EBBESTRUP HOLDING ApS (ejer pt. 30%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 83.737' DKK. Gennem sit holdingselskab EBBESTRUP HOLDING ApS har Jan dermed også andele i EBBESTRUP ApS (100%), JOJA ApS (50-66.65%), DINOS A/S (20-24.99%), JANIVA ApS (50-66.65%), DENCRYPT A/S (5-9.99%) samt Møllerens Hus A/S (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Dinesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JANIVA ApS landede et overskud på 21.772' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.772' DKK (JANIVA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.339' DKK (DENCRYPT ApS (Nu: DENCRYPT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.737' DKK (EBBESTRUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.104' DKK (Smørsig Produktion Aps).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Anna Marie Bach Dinesen.