Poul-Erik Gravgaard
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1980 (43 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | THY FÆRDIGBETON AF 1981 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.137' DKK THYHOLM MURER A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.515' DKK THYHOLM MURER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 15.500' DKK GRAVGAARD HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 28.185' DKK THYHOLM MURER A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos THYHOLM MURER A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af POUL ERIK GRAVGÅRD (38 år 8 måneder) |
Seed: 302002744
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1980 ved THY FÆRDIGBETON AF 1981 ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Poul-Erik Gravgaard i 31 år 6 måneder, før fratrædelsen den 29. juni 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af færdigblandet beton. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
POUL ERIK GRAVGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
POUL ERIK GRAVGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Thyholm Forskønnelse ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
POUL ERIK GRAVGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2014
Ejendomme (21)
Tidslinje (39)
-
N.C. Ransborg´s Eftf. A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
THYHOLM MURER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
N.C. Ransborg´s Eftf. A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Poul-Erik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
25.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.12.2017 - 01.03.2019
Bestyrelsesmedlem
15.12.2017 - 25.03.2020
Bestyrelsesmedlem
12.04.2023 - 28.05.2024
Ejerandel: 33% -
Direktør
01.08.1985 - 06.02.2014
Bestyrelsesmedlem
06.02.2014 - 03.11.2016
Reel ejer
25.04.2014 - 01.03.2019
Bestyrelsesmedlem
04.11.2016 - 27.03.2020
Bestyrelsesmedlem
12.04.2023 - 15.03.2024
Ejerandel: 33,3% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejer
08.10.2020 - 28.02.2021
Ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor GRAVGAARD HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.851' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor POUL ERIK GRAVGAARD HOLDING ApS fremviste et underskud på 520' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.827' DKK (THYHOLM MURER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 389' DKK (POUL ERIK GRAVGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.500' DKK (GRAVGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 308' DKK (Thyholm Forskønnelse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul-Erik' netværk er Dan Gravgaard.