Søren Kristian Jensen
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER SØREN K JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.027' DKK TERKELSBJERG ApS (2016) |
Største underskud: | -671' DKK TÅRNHØJ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.217' DKK TÅRNHØJ HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 67' DKK TÅRNHØJ HOLDING ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TÅRNHØJ HOLDING ApS (2023) |
Seed: 297354250
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i GÅRDEJER SØREN K JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Søren Kristian Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 50 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GÅRDEJER SØREN K JENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TÅRNHØJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TERKELSBJERG ApS
Via TÅRNHØJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TERKELSBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2008 -
TÅRNHØJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2000
Tidslinje (8)
-
Taarnhøjgaard I/S v/Søren Kristian Jensen og Henrik Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
KIRKE STILLINGE MASKINSTATION ApS. SLAGELSE
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2008
Registreringsdato: 28.10.2008 -
TERKELSBJERG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.06.2008
Registreringsdato: 10.06.2008
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2007 - 31.12.2017
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.04.1981 - 28.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Kristian Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TÅRNHØJ HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.345' DKK. Gennem holdingselskabet TÅRNHØJ HOLDING ApS har Søren derfor også andele i TERKELSBJERG ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Kristian Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor TERKELSBJERG ApS kunne fremvise et overskud på 1.027' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TÅRNHØJ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 671' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 65' DKK (TERKELSBJERG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.345' DKK (TÅRNHØJ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 308' DKK (TERKELSBJERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Henrik Lysemose Jensen.