Christian Rossing Lønberg
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 29. OKTOBER 1965 (Direktør) |
Største overskud: | 196.900' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2021) |
Største underskud: | -99.956' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2023) |
Største egenkapital: | 543.863' DKK COPENHAGEN CAPITAL A/S (2023) |
Største gæld: | 80.353' DKK THYHOLM ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ASMINDERØD FINANS ApS (2023) |
Seed: 333724829
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 29. OKTOBER 1965 i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Christian Rossing Lønberg i 22 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 28. marts 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. marts 1988.
Direktørposter (19)
-
Fanøgade 35-37 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Købmagergade 61 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Heimdalsgade 39 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Ulrikkenborg Allé 13-17 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Cooper Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2015 -
Cooper P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015 -
INGEMANNSVEJ 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
EWALDSGADE 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Islevhusvej 31-33 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
STAVANGERGADE 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Stadionvej 92-94 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2022 -
PRINSESSEGADE 61-63 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
SKINDERGADE 40 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
OSG 13-15 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Finsensvej 78 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
Niels Hemmingsens Gade 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
VESTERGADE 4-6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021 -
ASMINDERØD FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2017 -
Rådmandsgade 43-45 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
THYHOLM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2015 -
K/S Læderstræde 11
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2021 -
Cooper Invest Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2015 -
Cooper P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2015 -
ANPARTSSELSKABET BIRGITTE OG PETER ROSSING LØNBERG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.1976 -
COPENHAGEN CAPITAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2021
Tidslinje (147)
-
Frederikssundsvej 11 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Rådmandsgade 43-45 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
CC Propco 17 ApS (Nu: Stadionvej 92-94 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor COPENHAGEN CAPITAL A/S kunne fremvise et overskud på 47.664' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor STAVANGERGADE 6 ApS kunne fremvise et underskud på 22.039' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.639' DKK (Rådmandsgade 43-45 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.956' DKK (COPENHAGEN CAPITAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 543.863' DKK (COPENHAGEN CAPITAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 794' DKK (Copenhagen Living ApS (Nu: Copenhagen Suites ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Janne Ahlgren Lønberg.