Morten Dobel Ammentorp
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1996 (27 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DATATREND I/S (Ejer) |
Største overskud: | 37.908' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.567' DKK LECO CONVENIENCE FOOD A/S (2017) |
Største egenkapital: | 79.763' DKK Lollands Banks Ejendomme A/S (2020) |
Største gæld: | 119.996' DKK MSE ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 288 årsværk hos MSE ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Freedom 2022 ApS (9 år) |
Seed: 751713368
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1996 i DATATREND I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Mosegaard Gommesen at Morten Dobel Ammentorp stiftede DATATREND I/S den dag i november 1996. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med computere og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Modoam ApS
Ejerandel: 100% -
MoDoAm Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Skolegade 24 ApS
Via Modoam ApS -
WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
Via MoDoAm Advokatanpartsselskab
Direktørposter (3)
-
Modoam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2016 -
Skolegade 24 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016 -
MoDoAm Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2022
Repræsentant (7)
-
Ejerforeningen Strandgården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
E/F TEATERBYGNINGEN I NYKØBING F
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
Andelsboligforeningen af 1984
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
A/B Skovparken 1, Nykøbing F
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
AB STOVBYPARKEN II
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
A/B Skovparken 2, Nykøbing F
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023 -
Ejerforeningen Klosterhus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.06.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2022 -
Lollands Banks Ejendomme A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 25.04.2024 -
BROSTRAND INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 Ny -
TEGLGAARD EJENDOMME ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.12.2023
Tidslinje (116)
-
Hansen's Multiservice ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Uni & Michaels Fisk, Røgvarer & Delikasser ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
C.C.G Udlejning ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Dobel Ammentorp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MoDoAm Advokatanpartsselskab (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.162' DKK. Igennem holdingselskabet MoDoAm Advokatanpartsselskab har Morten derfor også ejerandele i WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Dobel Ammentorp, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Morten Dobel Ammentorp har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 13.801' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i SAXO LIVING A/S der præsenterede et underskud på 641' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 42 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2015 til 2022 hos Administration Syd P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 37.908' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 294' DKK (Lollands Banks Ejendomme A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.830' DKK (MSE ENTREPRISE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -204' DKK (Larsen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Morten Jensen.