Sten Lauritzen
Karrieren startede hos: | G. SCHOU & CO. A/S (Revisor) |
Største overskud: | 25.555' DKK INPACT HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2020) |
Største underskud: | -18.043' DKK SKANDIAWEB A/S (Nu: Datoselskabet af 24.11.2015 A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 70.103' DKK AktieUgebrevet Invest A/S (2018-19) |
Største gæld: | 778.735' DKK JMI INVEST A/S (2014) |
Flest årsværk: | 108 årsværk hos INPACT HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2023) |
Seed: 1367513440
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos G. SCHOU & CO. A/S i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Sten Lauritzen i 36 år 10 måneder, før stoppet d. 5. maj 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL af December ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS
Via SL af December ApS -
LSL HOTEL EJENDOM ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
ESP I ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS
Direktørposter (1)
-
SL af December ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN FOR BEDRE HØRELSE - KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020
Tidslinje (158)
-
AktieUgebrevet Invest A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
AIUA ApS (Nu: ØU Capital Aps)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
GHILAUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2021
Registreringsdato: 18.02.2021
Blå bog (fortsat)
Sten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Revisor
15.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2017 - 15.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2017 - 15.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Sten Lauritzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SL af December ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.988' DKK. Gennem holdingselskabet SL af December ApS har Sten derfor også andele i KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sten Lauritzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor GHILAUS ApS kunne fremvise et overskud på 3.529' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SL af December ApS kunne fremvise et underskud på 788' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.236' DKK (INPACT HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.839' DKK (CCURE ApS (Nu: CCURE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.568' DKK (INPACT HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.724' DKK (CCURE ApS (Nu: CCURE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Susanne Lauritsen.