Jacob Kurek Ingemann
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A3 TEGNESTUEN V/JACOB KUREK HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 220.582' DKK HLT PARTNERE HOLDING ApS (2019-20) |
Største underskud: | -9.258' DKK HLT PARTNERE HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 162.593' DKK HLT PARTNERE HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 218.580' DKK HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 290 årsværk hos HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JACOB KUREK HOLDING ApS (14 år 9 måneder) |
Seed: 866029796
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 i A3 TEGNESTUEN V/JACOB KUREK HANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jacob Kurek Ingemann der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jacob i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JACOB KUREK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HLT PARTNERE HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JACOB KUREK HOLDING ApS -
HL ARCHITECTS HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HLT PARTNERE HOLDING ApS -
HLA Holding 1 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HLT PARTNERE HOLDING ApS -
HLA Holding 2 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HLT PARTNERE HOLDING ApS -
HLA Holding 3 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HLT PARTNERE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
JACOB KUREK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
Henning Larsen Architects International ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Henning Larsen Architects International ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
24.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2017 - 02.01.2020
Direktør
01.11.2023 - 31.08.2024
Direktør
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2014 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.05.2023 - 30.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor JACOB KUREK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 40.242' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JACOB KUREK HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.904' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.373' DKK (HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141.685' DKK (HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.361' DKK (Henning Larsen Architects International ApS).