Jakob Veino
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr Jakob Struve Veino (Ejer) |
Største overskud: | 22.542' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Største underskud: | -1.706' DKK JEV HOLDING A/S (Nu: JEV ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 19.472' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Største gæld: | 8.034' DKK LINTRUP & NORGART A/S (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos LINTRUP & NORGART A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JEV ApS (10 år 6 måneder) |
Seed: 1215753148
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 i Hr Jakob Struve Veino (tidligere Fineza v/Jakob Struve Veino) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jakob Veino der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jakob i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Veino Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Via Veino Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Veino Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
LINTRUP & NORGART A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
LINTRUP & NORGART A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
Veino Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Veino Holding ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jakob har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Veino Holding ApS -
Stifter og Ejer
01.05.2021 - 28.02.2023
Direktør
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2005 - 01.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.07.2008 - 06.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.12.2006 - 13.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Veino er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Veino Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem sit holdingselskab Veino Holding ApS har Jakob dermed også ejerandele i LINTRUP & NORGART A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jakob Veino, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Veino Holding ApS fremviste et underskud på 5' DKK.