Jens Steensgaard
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET NYTORV 1, KOLDING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.189' DKK ApS KBUS 8 NR. 4493 (2021-22) |
Største underskud: | -9.195' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 59.135' DKK ApS KBUS 8 NR. 4493 (2021-22) |
Største gæld: | 52.745' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos ADVODAN SYD ADVOKATER, VEJEN A/S (Nu: PENTA ADVOKATER A/S) (2021) |
Seed: 379584754
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos AKTIESELSKABET NYTORV 1, KOLDING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Steensgaard i 29 år 11 måneder, før stoppet d. 6. september 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. december 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TORVEGADE JS HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
STEENSGAARD ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TORVEGADE CENTRET VEJEN ApS
Via TORVEGADE JS HOLDING ApS -
GESMO BYG ApS
Via TORVEGADE CENTRET VEJEN ApS -
VICTAR A/S
Via TORVEGADE CENTRET VEJEN ApS
Direktørposter (2)
-
STEENSGAARD ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2014 -
TORVEGADE JS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.1999
Bestyrelsesposter (4)
-
EUROPEAN PROTEIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2019 -
TORVEGADE CENTRET VEJEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.07.1999 -
FERMENTATIONEXPERTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2020 -
LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.12.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (106)
-
FermFood ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Jessing & Sørensen Snedkerforretning ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
VÅDFODEREKSPERTEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2023
Registreringsdato: 13.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.07.1999 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via TORVEGADE JS HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - 05.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Steensgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos FERMENTATIONEXPERTS A/S der præsenterede et overskud på 14.883' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FERMENTATIONEXPERTS A/S der præsenterede et underskud på 9.195' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 39 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 11 måneder fra 1963 til 1993 hos AKTIESELSKABET NYTORV 1, KOLDING.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 6.247' DKK (ERIK MØBERG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.195' DKK (FERMENTATIONEXPERTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.041' DKK (FERMENTATIONEXPERTS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -238' DKK (FermFood ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jens Høffner Legarth.