Niels Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1980 (44 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELS JACOBSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS JACOBSEN (44 år 8 måneder) |
Seed: 912162211
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1980 i NIELS JACOBSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Jakobsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 44 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
VINDERUP OMEGNS INDKØBSFORENING (Driftsleder)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2011
Registreringsdato: 01.02.2011 -
SANGGAARD MARKDRIFT ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2008
Registreringsdato: 13.05.2008 -
SANGGAARD MARKDRIFT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.04.2005
Registreringsdato: 18.04.2005
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2001 - 01.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2005 - 13.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab