Andreas Borreskov Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Andreas Iversen (Ejer) |
Største overskud: | 30.922' DKK IVERSEN INTERACTIVE ApS (2017) |
Største underskud: | -25.740' DKK IN2MEDIA A/S (Nu: Charlie Tango A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 30.634' DKK REPUBLICA A/S (2021) |
Største gæld: | 35.436' DKK SHOPBOX ApS (2023) |
Flest årsværk: | 93 årsværk hos REPUBLICA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af IVERSEN INTERACTIVE ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 502513689
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i Andreas Iversen (tidligere Iversen Interaktiv v/Andreas B Iversen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Andreas Borreskov Iversen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Andreas i 6 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kiilerich Iversen ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
IVERSEN INTERACTIVE ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SHOPBOX ApS
Via IVERSEN INTERACTIVE ApS -
inkl.AI ApS
Via IVERSEN INTERACTIVE ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Kiilerich Iversen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
IVERSEN INTERACTIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2006 -
inkl.AI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
REPUBLICA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2023 -
SHOPBOX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
inkl.AI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
SHOPBOX ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
SHOPBOX ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024
Blå bog (fortsat)
Andreas har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Direktør
31.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Reel ejer
20.02.2019 - 13.08.2024
Ejerandel: 25% -
Direktør
27.05.2020 - 18.01.2024
Bestyrelsesmedlem
24.05.2023 - 17.06.2024
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
18.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via IVERSEN INTERACTIVE ApS
Andreas Borreskov Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kiilerich Iversen ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1' DKK. Igennem sit holdingselskab Kiilerich Iversen ApS har Andreas dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Andreas Borreskov Iversen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Andreas Borreskov Iversen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i REPUBLICA A/S der præsenterede et overskud på 11.235' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SHOPBOX ApS der præsenterede et underskud på 7.434' DKK.
Andreas har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 8 måneder fra 2006 til 2017 hos Charlie Tango A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.375' DKK (REPUBLICA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.434' DKK (SHOPBOX ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.756' DKK (REPUBLICA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.880' DKK (IVERSEN INTERACTIVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Flemming Ellebæk Borreskov.