Mogens Outsen Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 1988 (36 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EGON'S TURIST & MINIBUSSER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 101.189' DKK MOPE HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -60.205' DKK VIKINGBUS DANMARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 341.176' DKK Vikingbus Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 395.319' DKK MOP Finans 2021 ApS (Nu: VB Fleet 2021 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 905 årsværk hos VIKINGBUS DANMARK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af EGON'S TURIST & MINIBUSSER I/S (23 år 1 måned) |
Seed: 1647209734
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 ved EGON'S TURIST & MINIBUSSER I/S i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mogens Outsen Pedersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mogens i 23 år 1 måned, før stoppet den 11. maj 2011.
Virksomheden opererede indenfor turistkørsel og anden landpassagertransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (25)
-
MOPE HOLDING A/S
Via MOP HOLDING ApS -
MOP EJENDOMME ApS
Via MOPE HOLDING A/S -
LPPP ApS
Via MOPE HOLDING A/S -
Vikingbus Holding A/S
Via LPPP ApS -
Vikingbus Finans A/S
Via Vikingbus Holding A/S -
Vikingbus Gruppen A/S
Via Vikingbus Finans A/S -
PAPUGA BUS A/S
Via Vikingbus Gruppen A/S -
Larsenbus ApS
Via Vikingbus Gruppen A/S -
VB Service ApS
Via Larsenbus ApS -
VIKINGBUS A/S
Via Larsenbus ApS -
FLEET.DK APS
Via Larsenbus ApS -
VIKINGBUS DANMARK A/S
Via Larsenbus ApS -
FREDERIKSSUND HANDIBUSSER A/S
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
Bangs Leasing ApS
Via FREDERIKSSUND HANDIBUSSER A/S -
FHBs auto- og serviceværksted ApS
Via FREDERIKSSUND HANDIBUSSER A/S -
Bjerrebys Leasing ApS
Via FREDERIKSSUND HANDIBUSSER A/S -
VB Fleet ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
LB12 K/S
Via VB Fleet ApS -
VB Fleet 2019 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
VB Fleet 2020 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
VB Fleet 2021 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
VB Fleet 2022 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
VB Fleet 2023 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
VB Fleet 2024 ApS
Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
Egon's Rejser A/S
Via MOPE HOLDING A/SNyt selskab
Direktørposter (5)
-
MOP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2008 -
Egon's Rejser A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2024 -
MOPE HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2011 -
LPPP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021 -
MOP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2008
Bestyrelsesposter (15)
-
VB Fleet 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
LB12 K/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.05.2021 -
VB Fleet 2022 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
VB Fleet 2020 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
Egon's Rejser A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2024 -
VB Fleet 2023 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2023 -
VB Fleet 2019 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
VB Service ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
MOPE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2011 -
VB Fleet 2024 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2023 -
FREDERIKSSUND HANDIBUSSER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2024 -
Larsenbus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
LPPP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2021 -
PAPUGA BUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023 -
VB Fleet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (181)
-
Egon's Rejser A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
Egon's Rejser A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
VB Fleet 2018 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VIKINGBUS DANMARK A/S -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via VB Fleet ApS
Mogens Outsen Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 154.855' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LPPP ApS (37,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Mogens Outsen Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mogens Outsen Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved MOPE HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 101.189' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved VIKINGBUS DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 60.205' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 84 forskellige selskaber (heraf 55 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 15 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2011 til i dag hos MOPE HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40.262' DKK (Vikingbus Finans A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60.205' DKK (VIKINGBUS DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.176' DKK (Vikingbus Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.907' DKK (Rute700 ApS (Nu: FLEET.DK APS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Peter Papuga.