Martin Norrbom Sams
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MARTIN SAMS-DEVELOPMENT & TRAINING V/MARTIN SAMS ANDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 31.498' DKK PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S) (2020) |
Største underskud: | -4.526' DKK HS HOLDING BLOKHUS ApS (2020) |
Største egenkapital: | 433.562' DKK Fellowmind Denmark Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 308.226' DKK Fellowmind Denmark Holding ApS (2022) |
Flest årsværk: | 469 årsværk hos PROACTIVE A/S (Nu: Fellowmind Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SAMS HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 190299613
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1996 ved MARTIN SAMS-DEVELOPMENT & TRAINING V/MARTIN SAMS ANDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Norrbom Sams der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 14 år 11 måneder, før stoppet den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Pindsvin ApS
Ejerandel: 100% -
SAMS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Fårup Holding A/S
Via Pindsvin ApS -
Fårup Skovbrynet ApS
Via Fårup Holding A/S -
FÅRUP SOMMERLAND A/S
Via Fårup Holding A/S -
Musceteers Holding A/S
Via SAMS HOLDING ApS -
Nordic Cloud Technologies Aps
Via Musceteers Holding A/S
Direktørposter (3)
-
Fellowmind Denmark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2023 -
SAMS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2006 -
Pindsvin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2022
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Chr. Winthers Vej 6
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 16.11.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Fårup Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023 -
Fellowmind Denmark Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2023 -
Fårup Skovbrynet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
Fellowmind Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2021
Tidslinje (23)
-
CESCOM Cloud Embedded Solutions A/S (Nu: Fellowmind Denmark III A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Fårup Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
Fårup Camping ApS (Nu: Fårup Skovbrynet ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
16.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Norrbom Sams er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pindsvin ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 41.000' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Fårup Holding A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Martin Norrbom Sams, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SAMS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 21.114' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HS HOLDING BLOKHUS ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.526' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.691' DKK (Fellowmind Denmark Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.633' DKK (Fårup Camping ApS (Nu: Fårup Skovbrynet ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 433.562' DKK (Fellowmind Denmark Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 64' DKK (Fårup Camping ApS (Nu: Fårup Skovbrynet ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Max Sejbæk.