Marianna Kristine Chabert
Erhvervsaktiv siden: | 19. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ROSENKÆRET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.848' DKK BORGENHUS A/S (Nu: Entreprenørselskabet Nordsjælland A/S) (2019) |
Største underskud: | -5.667' DKK MB HOLDING AF 30.01.2000. ApS (2022) |
Største egenkapital: | 18.600' DKK ETP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 35.095' DKK Ejendomsselskabet Stamholmen 93 A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos BECKMANN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBA Rådgivning (31 år 1 måned) |
Seed: 1113084716
Karrieren i erhvervslivet startede i 1981 hos ROSENKÆRET ApS (tidligere OLSEN & GJELSTED FINANCIERINGSSELSKAB ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Marianna Kristine Chabert i 12 år 11 måneder, før stoppet d. 3. august 1994.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MBA Rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ETP HOLDING ApS
Ejerandel: 0% -
MBC INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EUROPEAN TOUR PRODUCTION ApS
Via ETP HOLDING ApS -
ETP ApS AF 4. MARTS 2002
Via ETP HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MBC INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
EUROPEAN TOUR PRODUCTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024 -
Ejendomsselskabet Stamholmen 93 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2017
Tidslinje (56)
-
MBC Assens ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
EUROPEAN TOUR PRODUCTION ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Arresø Bakke 2 A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Marianna har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ETP HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
17.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Stifter og Ejer
11.08.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Marianna Kristine Chabert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BORGENHUS A/S (Nu: Entreprenørselskabet Nordsjælland A/S) der præsenterede et overskud på 5.839' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BORGENHUS A/S (Nu: Entreprenørselskabet Nordsjælland A/S) der præsenterede et underskud på 4.248' DKK.
Marianna har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 7 måneder fra 1986 til 1997 hos BASELINE ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.888' DKK (ETP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 147' DKK (2I TECHNOLOGY A/S (Nu: SVR-TECHNOLOGY A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.600' DKK (ETP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -849' DKK (HOTEL FÆRGEKROEN SAMSØ ApS (Nu: MBC INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marianna' netværk er Kenneth Nymand Steffensen.