Peter Skov Hansen
Karrieren startede hos: | ODENSE MURERLAUG (ODENSE MURERMESTERFORENING) (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.002' DKK MØRK & SKOV ApS (2019) |
Største underskud: | -622' DKK Skov Holding Odense 1 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.271' DKK MØRK & SKOV ApS (2022) |
Største gæld: | 18.462' DKK MØRK & SKOV ApS (2021) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos MØRK & SKOV ApS (2021) |
Seed: 2131013914
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved ODENSE MURERLAUG (ODENSE MURERMESTERFORENING) i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Peter Skov Hansen nu besiddet i 60 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skov Holding Odense 1 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Skov Holding Odense 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2017
Tidslinje (20)
-
MØRK & SKOV ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Mørk & Skov Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
Skov Holding Odense 1 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 60 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
05.05.1964 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
05.04.2013 - 05.04.2013
Reel ejer
05.04.2013 - 28.04.2021
Direktør
15.05.2017 - 21.12.2022
Reel ejer
29.04.2021 - 15.06.2023
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
26.03.2019 - 30.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Peter Skov Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skov Holding Odense 1 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.878' DKK. Gennem sit holdingselskab Skov Holding Odense 1 ApS har Peter dermed også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Skov Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MØRK & SKOV ApS landede et overskud på 3.002' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Skov Holding Odense 1 ApS landede et underskud på 622' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.216' DKK (MØRK & SKOV ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.390' DKK (MØRK & SKOV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.878' DKK (Skov Holding Odense 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Frank Wulf.