Bent Graakjær
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.311' DKK Fødevarepark Skjern Enge ApS (2023) |
Største underskud: | -701' DKK ApS KBIL 38 NR. 2103 (Nu: WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.462' DKK Fødevarepark Skjern Enge ApS (2023) |
Største gæld: | 4.938' DKK Fødevarepark Skjern Enge ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 2103 (Nu: WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS (25 år) |
Seed: 1950018396
Det hele startede for alvor en dag i 1997 ved WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 2103) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Graakjær i 6 år 10 måneder, før stoppet den 17. december 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 419' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. februar 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BENT GRÅKJÆR HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Bent Graakjær Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
BENT GRÅKJÆR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Fødevarepark Skjern Enge ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
Fødevarepark Skjern Enge ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
ApS KBIL 38 NR. 2103 (Nu: WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.02.2022
Registreringsdato: 17.02.2022
Blå bog (fortsat)
Bent har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.12.2015 - 05.01.2024
Reel ejer
21.12.2015 - 30.11.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.1997 - 17.02.2022
Reel ejer
09.12.2002 - 17.02.2022
Ejerandel: 100%
Bent Graakjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENT GRÅKJÆR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 731' DKK. Igennem holdingselskabet BENT GRÅKJÆR HOLDING ApS har Bent derfor også ejerandele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Bent Graakjær, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Fødevarepark Skjern Enge ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.311' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ApS KBIL 38 NR. 2103 (Nu: WESTERGAARDS HOTEL VIDEBÆK ApS) kunne offentliggøre et underskud på 701' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Morten Hingsberg Wagner.