Morten Oxlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Morten Oxlund (Ejer) |
Største overskud: | 19.295' DKK Oxdal Solbjerg ApS (Nu: Hasselvangen Ejendomme ApS) (2015) |
Største underskud: | -12.504' DKK OXDAL INVEST I A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 102.932' DKK OXDAL EJENDOMME A/S (2022-23) |
Største gæld: | 143.533' DKK OXDAL EJENDOMME A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Hvam Tekniq A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORTEN OXLUND HOLDING ApS (23 år 5 måneder) |
Seed: 1219162926
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1996 i Udlejer Morten Oxlund (tidligere Morten Oxlund Tømrer- og Snedker- Firma) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Oxlund der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 12 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN OXLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
OXDAL A/S
Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS -
OXDAL EJENDOMME A/S
Via OXDAL A/S -
Alfa Tower A/S
Via OXDAL EJENDOMME A/S -
OXDAL VEST A/S
Via OXDAL A/S -
OXDAL AABENRAA A/S
Via OXDAL A/S -
OXDAL INVEST I A/S
Via OXDAL A/S -
Oxdal Vallensbæk A/S
Via OXDAL A/S -
OXDAL ÅDALEN BOLIGINVEST A/S
Via OXDAL A/S -
SAMOX Invest A/S
Via OXDAL A/S -
SAMOX A/S
Via OXDAL A/S -
Oxdal Byg A/S
Via OXDAL A/S -
TC OXLUND A/S
Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS -
Oxdal Ved Amagerbanen ApS
Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS -
Hvam Tekniq A/S
Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS -
Hvam Tekniq El A/S
Via Hvam Tekniq A/S -
Hvam Tekniq Ventilation A/S
Via Hvam Tekniq A/S -
Corde Invest ApS
Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MORTEN OXLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2001 -
TC OXLUND A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2015
Repræsentant (1)
-
Vejen Håndværkerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.05.2024
Bestyrelsesposter (16)
-
OXDAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2003 -
OXDAL EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.02.2005 -
TC OXLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2003 -
OXDAL VEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.03.2005 -
OXDAL AABENRAA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2007 -
OXDAL INVEST I A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2007 -
Oxdal Vallensbæk A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.10.2019 -
OXDAL ÅDALEN BOLIGINVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2010 -
SAMOX Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2014 -
Alfa Tower A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.07.2017 -
SAMOX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.10.2016 -
Oxdal Ved Amagerbanen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2017 -
Oxdal Byg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2019 -
Hvam Tekniq A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2020 -
Hvam Tekniq El A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2021 -
Hvam Tekniq Ventilation A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (66)
-
Vejen Håndværkerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
OXDAL AMAGER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Hvam Tekniq Ventilation A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
22.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via Hvam Tekniq A/S -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via MORTEN OXLUND HOLDING ApS
Morten Oxlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Oxdal Ved Amagerbanen ApS der præsenterede et overskud på 13.766' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i OXDAL INVEST I A/S der præsenterede et underskud på 12.504' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 8 måneder fra 2003 til i dag hos OXDAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.925' DKK (OXDAL EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 12.504' DKK (OXDAL INVEST I A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 102.932' DKK (OXDAL EJENDOMME A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -8.450' DKK (OXDAL INVEST I A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Steen Askjær Mikkelsen.