Martin Storm Seeberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ferro Ståldesign I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.278' DKK INDUSTRITEK ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.510' DKK MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.579' DKK CS Udlejning ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos INDUSTRITEK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 653807398
Det begyndte den dag i 1997 hos Ferro Ståldesign I/S (tidligere Storm & Jensen Design I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Brian Nørgaard Jensen at Martin Storm Seeberg stiftede Ferro Ståldesign I/S den dag i marts 1997. Titlen som Ejer og Stifter havde Martin i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
INDUSTRITEK ApS
Via MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS -
CS Udlejning ApS
Via MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2014 -
CS Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2018 -
INDUSTRITEK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
CS Udlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2014
Registreringsdato: 30.09.2014 -
INDUSTRITEK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2014
Registreringsdato: 30.09.2014
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
28.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
30.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
15.10.2019 - 01.03.2022
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 31.05.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Storm Seeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.510' DKK. Gennem sit holdingselskab MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS har Martin dermed også andele i INDUSTRITEK ApS (33.34-49.99%) samt CS Udlejning ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Storm Seeberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor INDUSTRITEK ApS landede et overskud på 2.278' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.319' DKK (INDUSTRITEK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.510' DKK (MARTIN STORM SEEBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.415' DKK (CS Udlejning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Claus Bruun Christensen.