Henning Brund
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISIONSFIRMAET ANDERSEN & BRUND (Ejer) |
Største overskud: | 199' DKK Ølsted Byudvikling ApS (2022-23) |
Største underskud: | -38' DKK Ølsted Byudvikling ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 196' DKK Ølsted Byudvikling ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.250' DKK Ølsted Byudvikling ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSFIRMAET ANDERSEN & BRUND (22 år 1 måned) |
Seed: 49527862
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 hos REVISIONSFIRMAET ANDERSEN & BRUND med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Andreas Ørbæk Andersen at Henning Brund stiftede REVISIONSFIRMAET ANDERSEN & BRUND den dag i februar 1986. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henning i 22 år 1 måned, før stoppet d. 31. marts 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HB Regnskab og Rådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Ølsted Byudvikling ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2021
Tidslinje (8)
-
Ølsted Byudvikling ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021 -
HB Regnskab og Rådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
TOFTEGAARD INVEST ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2012
Registreringsdato: 05.03.2012
Blå bog (fortsat)
Henning har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2011 - 05.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2007 - 27.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.1986 - 31.03.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henning Brund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Ølsted Byudvikling ApS der præsenterede et overskud på 199' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Ølsted Byudvikling ApS der præsenterede et underskud på 20' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til i dag hos Ølsted Byudvikling ApS.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Dan Elvin Schaldemose Troelsen.