Leif Hougaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gdr. Leif Hougaard (Ejer) |
Største overskud: | 7.686' DKK SVELEI HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -3.725' DKK KÆRVEJ HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.686' DKK SVELEI HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.810' DKK SVELEI HOLDING ApS (2015) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gdr. Leif Hougaard (39 år 8 måneder) |
Seed: 1391904703
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1985 hos Gdr. Leif Hougaard (tidligere FORPAGTER LEIF HOUGAARD) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Leif Hougaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Leif nu bestreddet i 39 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KÆRVEJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Gdr. Leif Hougaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
KÆRVEJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
SVELEI HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022 -
BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022 -
BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
24.03.2009 - 04.01.2022
Bestyrelsesmedlem
27.03.2009 - 03.01.2022
Bestyrelsesmedlem
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
06.12.2004 - 04.01.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
09.10.2015 - 01.12.2021
Ejerandel: 50%
Leif Hougaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KÆRVEJ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.756' DKK. Igennem holdingselskabet KÆRVEJ HOLDING ApS har Leif derfor også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Leif Hougaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SVELEI HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.686' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KÆRVEJ HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.725' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.650' DKK (SVELEI HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.534' DKK (SVELEI HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 845' DKK (Cabalo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Thomas Gedsig Nielsen.