Tage Kørner Petersen
Karrieren startede hos: | TAGE KØRNER PETERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 347' DKK TAGE KØRNER HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -403' DKK TAGE KØRNER HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.246' DKK TAGE KØRNER HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 23.147' DKK K/S BENHOLM (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TAGE KØRNER A/S (2022) |
Seed: 105684335
Erhvervskarrieren begyndte for nu flere år siden ved TAGE KØRNER PETERSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tage Kørner Petersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Tage i 29 år 1 måned, før fratrædelsen den 15. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juni 2001.
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
TAGE KØRNER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
TAGE KØRNER HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
K/S BENHOLM (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023
Blå bog (fortsat)
Tage har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.01.2004 - 13.09.2023
Reel ejer
14.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
14.11.2007 - 01.09.2023
Ejer
07.04.2015 - 12.09.2023
Reel ejer
07.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
05.12.2006 - 12.09.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
05.12.2006 - 12.09.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.05.1972 - 15.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tage Kørner Petersen ejer desuden også holdingselskabet TAGE KØRNER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet TAGE KØRNER HOLDING ApS ejes der også andele i TAGE KØRNER A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tage Kørner Petersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TAGE KØRNER HOLDING ApS landede et overskud på 347' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor TAGE KØRNER HOLDING ApS landede et underskud på 403' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19' DKK (BENHOLM KOMPLEMENTAR ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (TAGE KØRNER HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 317' DKK (TAGE KØRNER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.677' DKK (K/S BENHOLM).
En af de forbindelser som går igen i Tage' netværk er Jan Michael Vorre.