Jørgen Kerl Cardel
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.058' DKK P. SCHMIDT RINGSTED A/S (2015-16) |
Største underskud: | -159' DKK PEANUTZ ApS (Nu: OTTENSTEN ADMINISTRATION ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 4.117' DKK P. SCHMIDT RINGSTED A/S (2022-23) |
Største gæld: | 12.902' DKK P. SCHMIDT RINGSTED A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos P. SCHMIDT RINGSTED A/S (2022-23) |
Seed: 963603337
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApS (tidligere R. B. BURCHARDT NIELSEN & CO. AKTIESELSKAB) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Kerl Cardel i 58 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 25. januar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. januar 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Juridisk afdeling v/Jørgen Cardel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
Rudersdal økonomi og gældsrådgivning
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.08.2022 -
PytForeningen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.02.2024
Tidslinje (59)
-
PytForeningen
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.02.2024
Registreringsdato: 17.02.2024 -
Rudersdal økonomi og gældsrådgivning
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.08.2022
Registreringsdato: 03.08.2022 -
JUR.AFD.DK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2019
Registreringsdato: 30.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 88 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
03.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
29.02.2012 - 30.10.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.09.2011 - 21.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 58 år 7 måneder fra 1932 til 1991 hos INVESTERINGSSELSKABET AF 14.8.1932 ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (PEANUTZ ApS (Nu: OTTENSTEN ADMINISTRATION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (PEANUTZ ApS (Nu: OTTENSTEN ADMINISTRATION ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -42' DKK (ZOOMDENMARK ApS (Nu: Onlineteori ApS)).