Niels Thomas Sørensen
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØR THOMAS SØRENSEN (Stifter) |
Største overskud: | 2' DKK UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS (2019) |
Største underskud: | -8' DKK UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS (2016) |
Største egenkapital: | 277' DKK UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS (2014) |
Største gæld: | 45' DKK UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS (2014) |
Seed: 330135990
Karrieren som erhvervsperson begyndte for mange år siden hos ENTREPRENØR THOMAS SØRENSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Thomas Sørensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Niels nu besiddet i 57 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ENTREPRENØR THOMAS SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (7)
Tidslinje (6)
-
UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2012
Registreringsdato: 27.02.2012 -
UDVIKLINGSSELSKABET BLÅHØJ ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2003
Registreringsdato: 24.04.2003 -
BJØRSLEV & MORTENSEN A/S (Nu: MVJ MASKINER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2002
Registreringsdato: 29.11.2002
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.07.1967 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.08.2020 - 17.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2003 - 27.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.03.1985 - 29.11.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Per Bjerke Hansen.