Bent Moesby
Karrieren startede hos: | LAND & LEISURE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 144.962' DKK AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -44.464' DKK AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 500.457' DKK AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S (2020-21) |
Største gæld: | 249.573' DKK C.C. CONTRACTOR A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos ASX 13623 ApS (Nu: PRIESS A/S) (2023) |
Seed: 860206601
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved LAND & LEISURE A/S (tidligere LANGÅ TRÆINDISTRI A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bent Moesby i 31 år 9 måneder, før fratrædelsen den 22. juni 1989.
Dengang var virksomhedens branche indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 32.758' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (7)
-
MOESBY INVEST A/S
Ejerandel: 100% -
Ejendommen Enghave / Ågade, Lemvig
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HERNINGLUND ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nørgaard & Moesby I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOESBY MINK ApS
Ejerandel: 100% -
Hotel Schaumburg K/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kristensen & Moesby I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
FOX & HOUNDS HOLSTEBRO ApS
Via MOESBY INVEST A/S -
BENT MOESBY A/S. RÅDGIVENDE INGENIØR
Via MOESBY INVEST A/S -
Ejendomsselskabet Hovedakslen A/S
Via MOESBY INVEST A/S -
PRE HOLDING ApS
Via MOESBY INVEST A/S -
BEMO A/S
Via MOESBY INVEST A/S -
HOTEL SCHAUMBURG A/S
Via MOESBY INVEST A/S -
Ejendomsselskabet Kildevej, 7500 Holstebro ApS
Via MOESBY INVEST A/S
Direktørposter (13)
-
Ejendomsselskabet Hovedakslen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.1999 -
BEMO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2008 -
MOESBY INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1993 -
A. Moesby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020 -
BENT MOESBY A/S. RÅDGIVENDE INGENIØR
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1992 -
BORBJERG MINKFARM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2012 -
MOESBY MINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.1993 -
Ejendomsselskabet Kildevej, 7500 Holstebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2020 -
FOX & HOUNDS HOLSTEBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2022 -
HERNINGLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1991 -
PRE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2000 -
HOTEL SCHAUMBURG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2012 -
MOESBY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.1993
Bestyrelsesposter (13)
-
Akselerator A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.07.2022 -
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2017 -
Ejendomsselskabet Hovedakslen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.1994 -
BEMO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2008 -
MOESBY INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1993 -
BENT MOESBY A/S. RÅDGIVENDE INGENIØR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1992 -
AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.1998 -
BORBJERG MINKFARM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2012 -
C.C. CONTRACTOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.1988 -
HERNINGLUND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.1991 -
PRE HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.11.2001 -
HOTEL SCHAUMBURG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2012 -
MOESBY HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.1993
Ejendomme (16)
Tidslinje (146)
-
RESTAURANT SCHAUMBURG ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
DAN-SPÆR VORDINGBORG A/S (Nu: MOESBY HANDEL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
DAN-SPÆR VORDINGBORG A/S (Nu: MOESBY HANDEL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 67 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bent Moesby er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• MOESBY INVEST A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.898' DKK.
• PRE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46.898' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Bent Moesby, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Bent Moesby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 144.962' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 44.464' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 54 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 5 måneder fra 1986 til 2023 hos MOESBY HANDEL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 48.260' DKK (C.C. CONTRACTOR A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9.669' DKK (C.M. JERNVARER. ODENSE A/S (Nu: ZINKPOWER Odense A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 104.694' DKK (C.C. CONTRACTOR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -892' DKK (BORBJERG MINKFARM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Aksel Nørgaard.