Peter Meyer
Erhvervsaktiv: | 1. maj 1995 - 1. jul. 2023 |
Karrieren startede hos: | Grangården v/Peter Meyer (Ejer) |
Største overskud: | 3.609' DKK ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (2016) |
Største underskud: | -1.653' DKK ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (2022) |
Største egenkapital: | 13.726' DKK P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS (2021) |
Største gæld: | 26.597' DKK MEYBER Ejendomme ApS (2020) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ENTREPRENØR PETER MEYER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Grangården v/Peter Meyer (29 år 4 måneder) |
Seed: 1166840791
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 hos Grangården v/Peter Meyer (tidligere ENTPRENØR PETER MEYER) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Meyer og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 29 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS
Ejerandel: 100% -
Grangården v/Peter Meyer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S
Via P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS -
MEYBER Ejendomme ApS
Via P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS -
Relining-Supply ApS
Via P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS
Direktørposter (3)
-
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2022 -
P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2002 -
MEYBER Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
Relining-Supply ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Relining-Supply ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
ENTREPRENØR PETER MEYER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 05.05.2022
Registreringsdato: 05.05.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.06.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2023 - 01.07.2023
Ejerandel: 60% -
Direktør
28.06.2000 - 31.05.2016
Bestyrelsesmedlem
28.06.2000 - 25.09.2018
Reel ejer
28.06.2000 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2016 - 12.09.2018
Direktør
25.09.2018 - 25.09.2018
Direktør
26.09.2018 - 30.09.2021
Bestyrelsesmedlem
26.09.2018 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2021 - 04.05.2022
Direktør
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.01.2017 - 03.10.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ENTREPRENØR PETER MEYER A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.609' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ENTREPRENØR PETER MEYER A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.653' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.528' DKK (ENTREPRENØR PETER MEYER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.860' DKK (P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.412' DKK (MEYBER Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Annemarie Aundal Toft.