Mads Kristian Metho Reinhold Bendt
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | Hjælperordning v/ Mads Bendt (Ejer) |
Største overskud: | 6.212' DKK Bendt IPR ApS (2018) |
Største underskud: | -20.729' DKK Capra Robotics ApS (2023) |
Største egenkapital: | 15.121' DKK Bendt IPR ApS (2018) |
Største gæld: | 28.316' DKK Capra Robotics ApS (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos Capra Robotics ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hjælperordning v/ Mads Bendt (37 år) |
Seed: 1350352571
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1987 i Hjælperordning v/ Mads Bendt (tidligere REABLE V/MADS K.M.R. BENDT) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mads Kristian Metho Reinhold Bendt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Mads nu bestreddet i 37 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor husholdninger med ansat medhjælp.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hjælperordning v/ Mads Bendt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BENDT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Bendt IPR ApS
Via BENDT ApS -
Agile 360 ApS
Via Bendt IPR ApS -
Capra Robotics ApS
Via Bendt IPR ApS -
Custos Robotics ApS
Via Capra Robotics ApSNyt selskab -
Bendt Inventors ApS
Via BENDT ApS -
Hecto Drone ApS
Via Bendt Inventors ApS
Direktørposter (6)
-
Bendt Inventors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021 -
Agile 360 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2017 -
Capra Robotics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020 -
Custos Robotics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2024 -
Bendt IPR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.09.2017 -
BENDT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2006
Bestyrelsesposter (4)
-
Capra Robotics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2019 -
Custos Robotics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2024 -
Dropla Tech ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.03.2024 -
Hecto Drone ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
Custos Robotics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
Custos Robotics ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
Dropla Tech ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,75% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
26.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.10.2017 - 26.11.2017
Direktør
28.10.2017 - 30.11.2020
Reel ejer
27.11.2017 - 26.12.2018
Reel ejer
27.12.2018 - 19.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.12.2019 - 30.11.2020
Reel ejer
01.12.2020 - 04.07.2021
Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.07.2021 - 30.10.2022
Reel ejer
31.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,75%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Bendt IPR ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.212' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Capra Robotics ApS kunne offentliggøre et underskud på 20.729' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 286' DKK (Hecto Drone ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.729' DKK (Capra Robotics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.656' DKK (Hecto Drone ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.270' DKK (Capra Robotics ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Øjvind Hulgaard.