Benedicte Holstein Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lægehuset i Fuglebjerg I/S (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lægehuset i Fuglebjerg I/S (29 år 10 måneder) |
Seed: 40398960
Karrieren som leder begyndte den dag i 1988 i Lægehuset i Fuglebjerg I/S (tidligere LÆGEHUSET FUGLEBJERG) i hvervet som Ejer. Denne rolle havde Benedicte Holstein Andersen i 29 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Byagervej 7 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
LÆGEHUSET FUGLEBJERG (Nu: Lægehuset i Fuglebjerg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2017
Registreringsdato: 30.12.2017 -
Byagervej 7 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Benedicte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 30.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.03.1988 - 31.12.2017
Ejer
03.03.1988 - 30.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Benedicte' netværk er Klaus Rytter Larsen.