Martin Tobias Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOBIAS JACOBSEN (Ejer) |
Største overskud: | 22.835' DKK NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I (2021) |
Største underskud: | -3.758' DKK NKJ I Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 95.996' DKK NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I (2021) |
Største gæld: | 3.689' DKK NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOBIAS JACOBSEN (35 år 8 måneder) |
Seed: 1181540560
Martin Tobias Jacobsen gik på Danmarks Designskole i perioden 1989-1996, Vordingborg Gymnasium og Pforzheim University. Martin fik kompetencer indenfor Industrial / Furniture design, Smuck und Geräte / Jewelry and accessories de respektive steder.
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1989 ved TOBIAS JACOBSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Tobias Jacobsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Martin nu bestreddet i 35 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Arne Jacobsen Design I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TOBIAS JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sørig & Jacobsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tobias Jacobsen Design ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Tobias Jacobsen Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
NKJ I Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.05.2021 -
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2016
Tidslinje (15)
-
NKJ I Invest ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021 -
GALWAY EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021 -
NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.12.2016
Registreringsdato: 10.12.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 35 år 8 måneder, har Martin bla. Arbejdet indenfor felter som Furniture, Concept Development, Product Design, Interior Design og Industrial Design.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
23.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Martin Tobias Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I der præsenterede et overskud på 22.835' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved NKJ I Invest ApS der præsenterede et underskud på 3.758' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.198' DKK (NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Tobias Jacobsen Design ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 90.484' DKK (NILS KEVIN JACOBSENS FAMILIEFOND I).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -34' DKK (Tobias Jacobsen Design ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Tania Koo Fisch-thomsen.