Allan Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERG COIFFURE HADERSLEV ApS (Revisor) |
Største overskud: | 3.012' DKK AN HOLDING HADERSLEV ApS (2020-21) |
Største underskud: | -605' DKK MURERMESTER HANS WIND ApS (2023) |
Største egenkapital: | 11.738' DKK AN HOLDING HADERSLEV ApS (2022-23) |
Største gæld: | 10.856' DKK HADERSLEV EL-TEKNIK ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos HADERSLEV EL-TEKNIK ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Allan Nielsen (31 år 2 måneder) |
Seed: 577993474
Det hele startede i 1989 i BERG COIFFURE HADERSLEV ApS (tidligere BERG COIFFEURE HADERSLEV ApS) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Allan Nielsen i 21 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 27. april 2011.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor frisørsaloner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AN HOLDING HADERSLEV ApS
Ejerandel: 100% -
Allan Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via AN HOLDING HADERSLEV ApS
Direktørposter (2)
-
RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2003 -
AN HOLDING HADERSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2003
Ejendomme (4)
Tidslinje (46)
-
HADERSLEV EL-TEKNIK ApS
Removed as auditorDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017 -
ALLAN ATTERMANN HOLDING ApS
Removed as auditorDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017 -
KNUD JENSEN HOLDING ApS
Removed as auditorDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017
Blå bog (fortsat)
Allan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
21.08.2002 - 01.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
21.08.2002 - 01.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AN HOLDING HADERSLEV ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.738' DKK. Gennem holdingselskabet AN HOLDING HADERSLEV ApS har Allan derfor også andele i RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Allan Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AN HOLDING HADERSLEV ApS kunne fremvise et overskud på 3.012' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.630' DKK (HADERSLEV EL-TEKNIK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 605' DKK (MURERMESTER HANS WIND ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.845' DKK (D & B ERHVERV 3855 ApS (Nu: S.B. Thomsen Invest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (BERG COIFFEURE HADERSLEV ApS (Nu: BERG COIFFURE HADERSLEV ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Finn Diederichsen.