Anders Thorbjørn Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDERS SØRENSEN (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANDERS SØRENSEN (25 år 6 måneder) |
Seed: 28649942
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 hos ANDERS SØRENSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Anders Thorbjørn Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Anders nu besiddet i 25 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen speditører.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GL. MØRKE VANDVÆRK
Fratrådt som repræsentantDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
GL. MØRKE VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
ANDERS SØRENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1999
Registreringsdato: 01.03.1999
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
08.12.2017 - 20.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
19.10.2023 - 19.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Gulstad Andersen.