Günther Hehlert
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GYNTHER HEHLERT (Ejer) |
Største overskud: | 4.098' DKK JYSK ARMERING ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.096' DKK HEHLERT HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 6.233' DKK JYSK ARMERING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos JYSK ARMERING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JYSK ARMERING ApS (32 år 4 måneder) |
Seed: 44015213
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1989 i GYNTHER HEHLERT som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Günther Hehlert der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Günther i 29 år 4 måneder, inden stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEHLERT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JYSK ARMERING ApS
Via HEHLERT HOLDING ApS -
Troldhede Vindkraft I/S
Via HEHLERT HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17
Via HEHLERT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HEHLERT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2008 -
JYSK ARMERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.1992
Repræsentant (1)
-
THYRAS PLANTAGE I/S/HEDESELSKABET 206 03 81284
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.02.2024
Tidslinje (7)
-
THYRAS PLANTAGE I/S/HEDESELSKABET 206 03 81284
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019 -
GYNTHER HEHLERT (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Günther har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.05.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,66% -
Reel ejer
09.11.2017 - 01.11.2020
Ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1989 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Günther Hehlert er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEHLERT HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.096' DKK. Igennem sit holdingselskab HEHLERT HOLDING ApS har Günther dermed også ejerandele i JYSK ARMERING ApS (50-66.65%), Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager) & Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17 (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Günther Hehlert, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JYSK ARMERING ApS fremviste et overskud på 4.098' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.701' DKK (JYSK ARMERING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.096' DKK (HEHLERT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.259' DKK (JYSK ARMERING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Günther' netværk er Lene Mose Nielsen.