Søren Nørregård Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARSØ ELEKTRO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.602' DKK SØREN NØRREGAARD OLESEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -13.601' DKK C. T. KRANER ApS (Nu: DANILIFT A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 26.140' DKK SØREN NØRREGAARD OLESEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 102.074' DKK DANILIFT RENTAL ApS (Nu: GLG Production ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos C. T. KRANER ApS (Nu: DANILIFT A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af GLG Invest ApS (32 år 9 måneder) |
Seed: 59273340
Karrieren I Danmark startede i 1987 i FARSØ ELEKTRO ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Søren Nørregård Olesen i 10 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 21. april 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. april 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GLG-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GLG Invest ApS UNDER KONKURS
Via GLG-Holding ApS -
GLG Rental ApS
Via GLG-Holding ApS
Direktørposter (2)
-
GLG Rental ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2018 -
GLG-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
A/S PSE NR. 4095 (Nu: GLG Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
SØREN NØRREGAARD OLESEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
DANILIFT INVEST ApS (Nu: GLG Invest ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.07.2019 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1990 - 16.08.2023
Reel ejer
06.05.2008 - 30.04.2019
Reel ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
29.01.2020 - 11.11.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.06.2014 - 15.09.2015
Direktør
24.06.2014 - 23.11.2018
Reel ejer
16.09.2015 - 07.01.2021
Direktør
21.12.2018 - 25.06.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
05.05.2008 - 07.01.2021
Direktør
20.12.2017 - 25.06.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2017 - 23.11.2018
Direktør
27.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer
16.09.2019 - 11.11.2020
Ejerandel: 100%
Søren Nørregård Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GLG-Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.572' DKK. Gennem holdingselskabet GLG-Holding ApS har Søren derfor også andele i GLG Invest ApS (100%) & GLG Rental ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Nørregård Olesen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SØREN NØRREGAARD OLESEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.602' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor C. T. KRANER ApS (Nu: DANILIFT A/S) kunne fremvise et underskud på 13.601' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.121' DKK (SKS-KRANER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 577' DKK (Danilift Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.937' DKK (C. T. KRANER ApS (Nu: DANILIFT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -20.967' DKK (Danilift Holding ApS).