Jan Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | J & E Design I/S (Ejer) |
Største overskud: | 109' DKK SPONSOR-VISION MARKETING ApS (Nu: VISION MARKETING ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -72' DKK KOLDING DYKKERSKOLE ApS (Nu: SOCIALKONSULENTERNE.DK ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 342' DKK J & E INVEST HOLDING ApS (Nu: SK.DK HOLDING ApS) (2014) |
Største gæld: | 340' DKK SPONSOR-VISION MARKETING ApS (Nu: VISION MARKETING ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SPONSOR-VISION MARKETING ApS (Nu: VISION MARKETING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af KOLDING SEJLER & DYKKERSKOLE ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 402619104
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 ved J & E Design I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Ejnar Nielsen at Jan Jespersen stiftede J & E Design I/S den dag i marts 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jan i 1 år 10 måneder, før stoppet den 1. januar 2002.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af videobånd og dvd'er. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HH - Halvøens Håndværk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
HH - Halvøens Håndværk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
Kolding Dykkercenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
Kolding Dykkercenter I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
14.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2015 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2013 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.08.2004 - 10.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab