Lars Ejvind Hjorth Simonsen
Karrieren startede hos: | REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.816' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -4.174' DKK REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 390.048' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 208.569' DKK MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 192 årsværk hos REDERIET M.H.SIMONSEN ApS (2022-23) |
Seed: 4672272
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved REDERIET M.H.SIMONSEN ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Lars Ejvind Hjorth Simonsen nu bestreddet i 50 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 168.069' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MHS HOLDING A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LHS, SVENDBORG ApS
Ejerandel: 100% -
I/S Rødeledsvej
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
REDERIET M.H.SIMONSEN ApS
Via MHS HOLDING A/S -
Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS
Via REDERIET M.H.SIMONSEN ApS -
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S
Via Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS -
GlyProVac ApS
Via I/S Rødeledsvej
Direktørposter (3)
-
REDERIET M.H.SIMONSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.1974 -
MHS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003 -
LHS, SVENDBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2003
Bestyrelsesposter (4)
-
REDERIET M.H.SIMONSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.1974 -
MHS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.1998 -
Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2018 -
Svendborg Maritime Erhvervspark P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (30)
-
SVENDBORG BROKERS ApS (Nu: SIMONSEN CHARTERING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
SVENDBORG BROKERS ApS (Nu: SIMONSEN CHARTERING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
NØRREJYLLANDS GENSIDIGE SØFORSIKRINGSFORENING (Nu: DANSK SØFORSIKRING G/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2021
Registreringsdato: 30.01.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via REDERIET M.H.SIMONSEN ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
23.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet Svendborg Maritime Erhvervspark ApS -
Stifter og Ejer
23.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MHS HOLDING ApS (Nu: MHS HOLDING A/S) kunne offentliggøre et overskud på 175.816' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor REDERIET M.H.SIMONSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.174' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 517' DKK (Svendborg Maritime Erhvervspark P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 128' DKK (LHS, SVENDBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.395' DKK (Svendborg Maritime Erhvervspark P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -611' DKK (LHS, SVENDBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Andreas Hjorth Simonsen.