Steen Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER STEEN JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 7.810' DKK UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -4.865' DKK UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S) (2023-24) |
Største egenkapital: | 41.214' DKK UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 69.057' DKK UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 104 årsværk hos UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af UNIKA DANMARK A/S (39 år 2 måneder) |
Seed: 87835267
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1984 ved GÅRDEJER STEEN JOHANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Steen Johansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Steen i 25 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2009.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.J. HOLDING ANS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIKA DANMARK A/S
Via S.J. HOLDING ANS ApS
Direktørposter (1)
-
S.J. HOLDING ANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
UNIKA DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2017 -
M. Bak A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2016
Tidslinje (18)
-
SCAM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
OOG Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.01.2022
Registreringsdato: 13.01.2022 -
R Dalgaard Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020
Blå bog (fortsat)
Steen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
21.02.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.01.2019 - 10.07.2023
Direktør
12.02.2019 - 10.07.2023
Ejerandel: 10% -
Direktør
18.06.2019 - 13.01.2022
Reel ejer
29.09.2020 - 29.09.2022
Ejerandel: 10% -
Direktør
01.04.2019 - 30.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor S.J. HOLDING ANS ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.022' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor S.J. HOLDING ANS ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.515' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.865' DKK (UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 29.050' DKK (UNIKA VÆRKTØJ A/S (Nu: UNIKA DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.000' DKK (MORTEN BAK A/S (Nu: M. Bak A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Charlotte Molin Bak.