Poul Christen Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1978 (46 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Poul Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 35.109' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2014) |
Største underskud: | -6.544' DKK HP MINKFARM ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 90.398' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2016) |
Største gæld: | 92.654' DKK PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos PCC 160 ApS (Nu: FF HANSTHOLM A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Poul Christensen (27 år 11 måneder) |
Seed: 1070476930
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i Poul Christensen (tidligere T 185 PALERMO V/P CHRISTENSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Poul Christen Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Poul i 27 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor fiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Poul Christen Christensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HP MINKFARM ApS
Via Poul Christen Christensen Holding ApS -
OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Via HP MINKFARM ApS -
K/S OBTON SOLENERGI MURON
Via OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB
Direktørposter (1)
-
Poul Christen Christensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
HP MINKFARM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.1998
Tidslinje (19)
-
HP MINKFARM HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
Poul Christen Christensen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
HP MINKFARM HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2007 - 17.03.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
18.06.1997 - 02.06.2020
Bestyrelsesmedlem
07.07.1998 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2002 - 16.03.2015
Reel ejer
15.04.2017 - 01.06.2020
Reel ejer
02.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
22.10.2013 - 22.10.2013
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1978 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Poul Christen Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Poul Christen Christensen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.373' DKK. Gennem sit holdingselskab Poul Christen Christensen Holding ApS har Poul dermed også andele i HP MINKFARM ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Poul Christen Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Poul Christen Christensen Holding ApS landede et overskud på 3.546' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor HP MINKFARM ApS landede et underskud på 6.544' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.169' DKK (HP MINKFARM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.712' DKK (HP MINKFARM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 106' DKK (OBTON SOLENERGI MURON KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Harry Lind Christensen.