Micael Thommy Højrup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S PSE NR.3478 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.407' DKK JM HESTE ApS (Nu: Kasper H. Hansen Horses ApS) (2018) |
Største underskud: | -4.428' DKK HOVEN MØLLE DAMBRUG ApS (2019) |
Største egenkapital: | 28.992' DKK MICAEL HANSEN HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 34.484' DKK HOVEN MØLLE DAMBRUG ApS (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ÅRUP MØLLE DAMBRUG ApS (Nu: Datoselskabet af 22.04.2021 ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af MICAEL HANSEN HOLDING ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 546252818
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1989 ved A/S PSE NR.3478 (tidligere A/S PSE NR. 3478) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Micael Thommy Højrup Hansen i 10 år 4 måneder, før fratrædelsen den 22. februar 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. februar 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MICAEL HANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Micael T. H. Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SYDJYDSK DAMKULTUR A/S
Via MICAEL HANSEN HOLDING ApS -
Kasper H. Hansen Horses ApS
Via MICAEL HANSEN HOLDING ApS -
Horses Trade ApS
Via Kasper H. Hansen Horses ApS -
Årup Mølle ApS
Via MICAEL HANSEN HOLDING ApS -
Årup Mølle Anlæg ApS
Via MICAEL HANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
SYDJYDSK DAMKULTUR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2008 -
MICAEL HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2003 -
Kasper H. Hansen Horses ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2006 -
Årup Mølle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2017 -
Årup Mølle Anlæg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2017 -
Horses Trade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2018
Ejendomme (5)
Tidslinje (34)
-
MICAEL HANSEN HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
MICAEL HANSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024 -
MICAEL HANSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2023
Registreringsdato: 26.11.2023
Blå bog (fortsat)
Micael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.07.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2013 - 26.11.2023
Reel ejer
27.11.2023 - 23.07.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
05.12.2003 - 20.11.2023
Reel ejer
05.12.2003 - 25.11.2023
Direktør
05.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2023 - 25.11.2023
Ejer
26.11.2023 - 25.03.2024
Ejer
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
31.07.2018 - 26.11.2023
Direktør
31.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
14.12.2017 - 26.11.2023
Direktør
14.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Micael Thommy Højrup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MICAEL HANSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 35%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.227' DKK. Gennem sit holdingselskab MICAEL HANSEN HOLDING ApS har Micael dermed også andele i SYDJYDSK DAMKULTUR A/S (90-99.99%), Kasper H. Hansen Horses ApS (50-66.65%), Årup Mølle ApS (100%) og Årup Mølle Anlæg ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Micael Thommy Højrup Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JM HESTE ApS (Nu: Kasper H. Hansen Horses ApS) landede et overskud på 9.407' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HOVEN MØLLE DAMBRUG ApS landede et underskud på 4.428' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.547' DKK (MICAEL HANSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (SYDJYDSK DAMKULTUR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.227' DKK (MICAEL HANSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 254' DKK (Horses Trade ApS).
En af de forbindelser som går igen i Micael' netværk er Kasper Højrup Hansen.